Entreprise : LE VALLON DU COUESNON, SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 422 522 714
Identité
(Entreprise radiée le 06/08/2018)
Dénomination
LE VALLON DU COUESNON, SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
422 522 714
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1999
Date de fin de la personne morale
12/04/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
LA VILLE OLIVIER 35140 MEZIERES-SUR-COUESNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIROIS JEAN , FRANCOIS , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Mézières-sur-Couesnon
Nom, Prénom(s)
PRENVEILLE PAULETTE
Nom d'usage
LOUYER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Sens-de-Bretagne
Nom, Prénom(s)
ORAIN JEAN , YVES , ALBERT , THEODORE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Liffré
Nom, Prénom(s)
JOULAND THERESE
Nom d'usage
ORAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Liffré
Nom, Prénom(s)
LABE MARIE
Nom d'usage
GALLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Thorigné-Fouillard
Nom, Prénom(s)
LOUYER BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Sens-de-Bretagne
Nom, Prénom(s)
DESHAYES JEANINE
Nom d'usage
PIROIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Mézières-sur-Couesnon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/1999
Siret
42252271400019
Code APE
702C
Adresse
VILLENEUVE
35340 , LIFFRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/04/1999
Siret
42252271400027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
mise en valeur administration exploitation pär location ou non d'immeubles au droit immobilier qui est son patrimoine garantir cautionner sur ses immeubles ses associés présents et futurs pär rapport à leurs engagements dans le capital social et acquisition de parts de la socie té
Adresse
la Ville Olivier
35140 , Mézières-sur-Couesnon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58635
Date d'ajout
06/08/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 12/04/2018 Avec date d'effet au 28/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48892
Date d'ajout
27/03/2018
Description
Dissolution à compter du 22/12/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/12/2017 siège de la liquidation fixé à LIFFRE (35340) 6 Rue Louis Pasteur parution de la publicité légale dans 7 JOURS - LES PETITES AFFICHES du 16/03/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/04/1999
Description
Historique des observations depuis le 13/04/1999 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 13.04.1999 AU 01.08.2005, LIFFRE (35340), LA VILLENEUVE, 19 RUE DE MI-FORET
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé la Ville Olivier 35140 Mézières-sur-Couesnon : Observation depuis le 13/04/1999 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 13.04.1999 AU 01.08.2005, LIFFRE (35340), 19 RUE DE MI-FORET, LA VILLENEUVE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).