Entreprise : GFA DU CHAMP PICARD - SIREN 422 518 704
Identité
Dénomination
GFA DU CHAMP PICARD
SIREN (siège)
422 518 704
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1999
Début d’activité
02/01/2023
Date de fin de la personne morale
08/04/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DES CANONNIERS 59800 LILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME MENTION
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUBLEMART NICOLE , FRANCOISE
Nom d'usage
MENTION
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Aisonville-et-Bernoville
Nom, Prénom(s)
MENTION FRANCOIS , JEAN , MARIE , RAYMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Aisonville-et-Bernoville
Nom, Prénom(s)
MENTION ELISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Wambrechies
Nom, Prénom(s)
MENTION AMELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Caisnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2023
Siret
42251870400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 RUE DES CANONNIERS
59800 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME MENTION
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/04/1999
Description
Historique : DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DE VERVIN S LE 9 AVRIL 1999 JOURNAL DE CONSTITUTION : L'AGRI CULTEUR DE L'AISNE DU 2 AVRIL 1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).