Entreprise : SARL LORANS - SIREN 422 489 179
Identité
Dénomination
SARL LORANS
SIREN (siège)
422 489 179
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1999
Date de fin de la personne morale
22/04/2049
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
27 B RUE CHARLES LE TELLIER 56300 LE SOURN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Sourn
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMOUR JULIEN , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Le Sourn
Nom, Prénom(s)
LAMOUR JULIEN
Nom d'usage
LAMOUR
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
LE SOURN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42248917900016
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Activité principale
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Adresse
27 B RUE CHARLES LE TELLIER
56300 , LE SOURN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5602
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2017 - Liquidateur : LAMOUR Julien, André (anciennement gérant) - Le siège de la liquidation est fixé à : 35 Tréhonin 56300 LE SOURN - Journal d'annonces légales : LE PAYSAN BRETON en date du 08/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2142
Date d'ajout
15/03/2016
Description
Fonds principal sis 27B rue Charles Le Tellier 56300 Le Sourn (Ferronnerie, serrurerie, cisaillage-pliage, montage vérandas, grillage, fabrication, pose petite charpente métallique, protection contre le vol, bureau d'études.) : cessation complète d'activité par suite de résiliation de la location-gérance consentie par Mr LORANS Gilles avec mise en sommeil de la société à compter du 31/01/2016.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).