Entreprise : DOMINO BROCHAGE - SIREN 422 476 937
Identité
Dénomination
DOMINO BROCHAGE
SIREN (siège)
422 476 937
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1999
Date de fin de la personne morale
08/04/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
306 RUE AMPERE 71000 MACON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I DES BRUYERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
O.H. PRINTING & CO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Perrigny-lès-Dijon
Dénomination
ACC AUDIT - COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
CHRISTOPHE LAMBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1999
Siret
42247693700012
Nom commercial
DOMINO BROCHAGE
Code APE
1814Z - Reliure et activités connexes
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité liée au brochage d'imprimés.
Adresse
306 RUE 306 Rue Ampère
71000 , Mâcon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI des Bruyères
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/001844
Date d'ajout
16/04/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 13/04/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/003609
Date d'ajout
26/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 23/10/2015 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 30/10/2015. Liquidateur-judiciaire : SCP BTSG représentée par Maître Clément THIERRY 22 QUAI GAMBETTA 71100 CHALON-SUR-SAONE
Numéro d'observation
F15/002610
Date d'ajout
27/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 24/07/2015 désignant en qualité d'Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Maurice PICARD 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG-EN-BRESSE avec une mission d'assistance.
Numéro d'observation
F15/002103
Date d'ajout
15/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/06/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur PERCHE Michel, Mandataire judiciaire : SCP BTSG représentée par Maître Clément THIERRY 22 QUAI GAMBETTA 71100 CHALON-SUR-SAONE. Date de cessation des paiements : 01/06/2015
Numéro d'observation
F13/002857
Date d'ajout
23/09/2013
Description
Modification des commissaires aux comptes à compter du 10/05/2013 LAMBERT Christophe Philippe Alexandre nom d'usage : LAMBERT Christophe n'est plus commissaire aux comptes titulaire Société à responsabilité limitée CHRISTOPHE LAMBERT devient commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 08 avril 1999 -No A232 - DOCUMENTS A.P. du 09 avril 1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).