Entreprise : INFOCOM SERVICES - SIREN 422 470 369
Identité
Dénomination
INFOCOM SERVICES
SIREN (siège)
422 470 369
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1999
Date de fin de la personne morale
03/10/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
5 AV DE LA VILLA ANTONY 94410 SAINT-MAURICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAPA BAILLY , MARIUS , DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Bailly-Romainvilliers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42247036900030
Code APE
516G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commercialisation sous toutes ses formes d équipements et matériels informatique logiciels
Adresse
5 AV 5 Avenue VILLA ANTONY
94410 , SAINT MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42247036900014
Enseigne
O
Code APE
516G
Adresse
2 AV HENRI BARBUSSE
93000 , BOBIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 A 6
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
42247036900022
Code APE
516G
Adresse
15 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
94220 , CHARENTON-LE-PONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8727
Date d'ajout
06/10/2004
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8224
Date d'ajout
22/09/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 22/09/2004 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. DE MONTILLE ERIC , nom du liquidateur : ME GUILLEMONAT JEAN-YVES
Numéro d'observation
3041
Date d'ajout
15/03/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 14/03/2002 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2002j00159 , date de cessation des paiements le 16/07/2001 , désigne juge commissaire M. de Montille Eric , juge commissaire suppléant M. Garnier Michel , liquidateur Me Guillemonat Jean-yves 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
1145
Date d'ajout
01/02/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 01/02/2002
Numéro d'observation
38368
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
97501
Date d'ajout
04/10/1999
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).