Entreprise : SOCIETE CIVILE 6 RUE ST YVES - SIREN 422 436 311
Identité
(Entreprise radiée le 22/10/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE 6 RUE ST YVES
SIREN (siège)
422 436 311
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1999
Fermeture de l'établissement - 42243631100027
- Date d'effet de la fermeture : 09/09/2021
Fermeture de l'établissement - 42243631100019
- Date d'effet de la fermeture : 20/12/2010
Date de fin de la personne morale
08/04/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES PETITS CHAMPS 35760 SAINT-GREGOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMICEL GILLES , ROLAND , EMMANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DIA BECAN DEHLYA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2006
Commune de résidence
Betton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42243631100019
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
25 RUE MAX JACOB
35740 , PACE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42243631100027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion d'immeubles et généralement toutes opérations financières, mobilières et immobilières
Adresse
11 RUE 11 Rue des Petits Champs
35760 , Saint-Grégoire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33093
Date d'ajout
22/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Dissolution à compter du 09/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/09/2021, liquidateur : AMICEL Gilles Roland Emmanuel, siège de la liquidation : 11 Rue des Petits Champs 35760 Saint-Grégoire, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 10/09/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/02/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de PACE (35740), 25 rue Max Jacob exploité du 01.04.1999 au 20.12.2010 à SAINT GREGOIRE (35760), 11 rue des Petits Champs à compter du 20.12.2010.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).