Entreprise : SOCIETE CIVILE 4 RUE VANEAU - SIREN 422 434 233
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE 4 RUE VANEAU
SIREN (siège)
422 434 233
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1999
Fermeture de l'établissement - 42243423300025
- Date d'effet de la fermeture : 20/09/2021
Fermeture de l'établissement - 42243423300017
- Date d'effet de la fermeture : 05/05/2001
Date de fin de la personne morale
08/04/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE LA MONNAIE 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECAN BRUNO , PIERRE , YANNICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42243423300017
Code APE
702A
Adresse
25 RUE MAX JACOB
35740 , PACE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42243423300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion de tous immeubles et généralement toutes opérations mobilières et immobilieres (début : 05.05.2001)
Adresse
19 RUE 19 Rue de la Monnaie
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29069
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Rennes le 20/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12157
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
11117
Date d'ajout
24/01/2020
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
8784
Date d'ajout
20/01/2020
Description
Pli non distribuable
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/04/1999
Description
Historique des observations depuis le 09/04/1999 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.04.1999 AU 05.05.2001, PACE, 25 RUE MAX JACOB
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 19 rue de la Monnaie 35000 Rennes : Observation depuis le 09/04/1999 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.04.1999 AU 05.05.2001, PACE, 25 RUE MAX JACOB, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).