Entreprise : SCEA DU GRAND MELON - SIREN 422 423 962
Identité
Dénomination
SCEA DU GRAND MELON
SIREN (siège)
422 423 962
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
01/04/1999
Date de fin de la personne morale
31/12/2097
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
exploitation et gestion de biens agricoles - activité porcine
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
58800 EUR
Adresse du siège
10 IMP DE LA LORIERE 50670 CUVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL MATHILDE , SABINE , ALINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Saint-Pois
Nom, Prénom(s)
TURPIN CHRISTOPHE , BERNARD , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
CUVES
Dénomination
SC DUVAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Pois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42242396200014
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation et gestion de biens agricoles - activité porcine
Autres Activités
Elevage de porcins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
10 IMP DE LA LORIERE
50670 , CUVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CUVES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1819
Date d'ajout
14/04/2005
Description
Transformation de la société - Transformation du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, en Société Civile d'Exploitation Agricole. - Modification de la dénomination : anciennement : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU GRAND MELON nouvellement : S.C.E.A. DU GRAND MELON. Date d'effet : 01/03/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1819
Date d'ajout
14/04/2005
Description
- Changement d'adresse du gérant, M. Christophe TURPIN : anciennement : 14 place de l'hôtel de Ville - 50370 BRECEY. nouvellement : La Basse Baudonnière - 50670 CUVES.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE CAPITAL NE POURRA ETRE INFERIEUR A 2 000 EUROS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE NUMERO SIRET : 422 423 962 00014 CODE NAF : 012E ELEVAGE DE PORCINS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).