Entreprise : TSL TURMEL SERVICES LOGISTIQUES - SIREN 422 367 482
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2021)
Dénomination
TSL TURMEL SERVICES LOGISTIQUES
Sigle
TSL
SIREN (siège)
422 367 482
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1999
Fermeture de l'établissement - 42236748200029
- Date d'effet de la fermeture : 06/04/2009
Fermeture de l'établissement - 42236748200011
- Date d'effet de la fermeture : 28/06/2004
Date de fin de la personne morale
29/03/2049
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45734.7 EUR
Adresse du siège
RUE GAY LUSSAC 35170 BRUZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA MASSUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURMEL PHILIPPE , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Trégueux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42236748200011
Code APE
741J
Adresse
68 RUE DE MONCONTOUR
22950 , TREGUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/04/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42236748200029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
holding, consultant en logistique (début : 28.06.2004)
Adresse
RUE Rue Gay Lussac ZI de la Massue
35170 , Bruz - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA MASSUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24955
Date d'ajout
23/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Rennes le 23/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
51450
Date d'ajout
03/05/2018
Description
Dissolution à compter du 23.02.2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23.02.2018 siège de la liquidation à PONT-PEAN (35131), 10 Allée de la Fée Viviane parution de la publicité légale Le Journal de Vitré en date du 02.03.2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/10/2008
Description
- Date de cessation d'activité : 16/10/2008.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/09/2004
Description
Historique des observations depuis le 29/09/2004 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.04.1999 AU 28.06.2004, TREGUEUX, 68 RUE DE MONCONTOUR.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/10/2003
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 26/10/2003.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).