Entreprise : CENTRE DE CONTROLE D'AUCFER - SIREN 422 308 429
Identité
Dénomination
CENTRE DE CONTROLE D'AUCFER
SIREN (siège)
422 308 429
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1999
Début d’activité
24/03/2000
Date de fin de la personne morale
25/03/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Contrôle technique automobile
Code APE
7120A - Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ESPACE D'ACTIVITES AUCFER 56350 RIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUEMARD MARIE , FRANCE
Nom d'usage
BESSE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
MALANSAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/2000
Siret
42230842900014
Enseigne
AUTOSUR
Code APE
7120A - Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Activité principale
Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Autres Activités
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Adresse
ESPACE D'ACTIVITES AUCFER
56350 , RIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5414
Date d'ajout
01/07/2019
Description
Transformation de la société à compter du 15/06/2018 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2018 : Partant : BESSE Marie-France, Gérante Nouveau BESSE Stéphane, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5417
Date d'ajout
01/07/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2019 : Partant : BESSE Stéphane, Président Nouveau : BESSE Marie-France, Présidente
Numéro d'observation
1901
Date d'ajout
11/04/2000
Description
Modification autre DECLARATION DE PRISE D'ACTIVITE A COMPTER DU 24.03.2000 : ------------------------------------------------------- CREATION D'UN FONDS DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SIS A RIEUX, ESPACE D'ACTIVITES D'AUCFER ENSEIGNE UTILISEE : AUTOSUR Date d'effet : 24/03/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : ---------------------------------------- NUMERO SIRET : 422 308 429 00014 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).