Entreprise : SCI LES GRANDS PRES - SIREN 422 281 428
Identité
Dénomination
SCI LES GRANDS PRES
SIREN (siège)
422 281 428
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1999
Début d’activité
16/02/1999
Date de fin de la personne morale
05/04/2069
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition gestion de biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
271878 EUR
Adresse du siège
13 LE CENTRE 88490 LUSSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BAZELAIRE DE LESSEUX ARNOULD , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
PROVENCHERES SUR FAVE
Nom, Prénom(s)
DE BAZELAIRE DE LESSEUX MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
COLIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
PARIS 17
Nom, Prénom(s)
DE BAZELAIRE DE LESSEUX JEAN-FRANCOIS , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
LUSSE
Nom, Prénom(s)
DE BAZELAIRE DE LESSEUX JACQUES , BERNARD-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
MAULBON D'ARBAUMONT EMMANUELLE , MARIE
Nom d'usage
BAZELAIRE DE LESSEUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
LUSSE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/02/1999
Siret
42228142800017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion de biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition gestion de biens immobiliers
Adresse
13 LE CENTRE
88490 , LUSSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1858
Date d'ajout
05/02/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 19/01/2010 : Partant : DE BAZELAIRE DE LESSEUX Hubert Jean-Marie, Associé Société Civil
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).