Entreprise : ORCIALIS - SIREN 422 179 812
Identité
Dénomination
ORCIALIS
SIREN (siège)
422 179 812
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1999
Début d’activité
08/03/1999
Date de fin de la personne morale
09/03/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conseil en gestion de patrimoine transactions sur immeubles et fonds de commerce
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
102 AV HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BADTS LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Argenteuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/03/1999
Siret
42217981200033
Nom commercial
ORCIALIS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en gestion de patrimoine transactions sur immeubles et fonds de commerce
Adresse
102 AV HENRI BARBUSSE
92700 , COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/1999
Siret
42217981200017
Code APE
741G
Adresse
30 RUE EDITH CAVELL
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ FONIC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/2000
Siret
42217981200025
Code APE
741G
Adresse
104 B BD SAINT-DENIS
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70896
Date d'ajout
19/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/07/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58874
Date d'ajout
18/04/2018
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 18/04/2018 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2018J00361 date de cessation des paiements le 01/01/2017 et a désigné liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 8 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
95590
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/03/2017
Numéro d'observation
45937
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).