Entreprise : EARL LANDRE - SIREN 422 162 230
Identité
Dénomination
EARL LANDRE
SIREN (siège)
422 162 230
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1999
Début d’activité
01/01/2007
Date de fin de la personne morale
16/03/2049
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
activité agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
146580 EUR
Adresse du siège
17 GRANDE RUE 89700 TISSEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANDRE NADEGE , JOSIANE , JOELLE
Nom d'usage
LEVOY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Tissey
Nom, Prénom(s)
LEVOY THOMAS , JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Tissey
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
42216223000029
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
activité agricole
Autres Activités
Elevage de porcins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
17 GRANDE RUE
89700 , TISSEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/1999
Siret
42216223000011
Code APE
011A
Adresse
15 GRANDE RUE
89700 , TISSEY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/02/2007
Description
Transfert du siège de 89700 TISSEY à 17 Grande Rue 89700 TISSEY à compter du 01.01.07 Réduction du c apital social de 206492.19 à 146580 Euros à compte r du 31.12.06 Démission de M LANDRE Claude Nouveau Co gérants: M Levoy Thomas et Mme LANDRE épouse L EVOY Nadège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/03/1999
Description
Historique : Publicité de constitution : L'Yonne R épublicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).