Entreprise : LE PUITS SAINT JACQUES - SIREN 422 141 101
Identité
Dénomination
LE PUITS SAINT JACQUES
SIREN (siège)
422 141 101
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1999
Début d’activité
01/03/1999
Date de fin de la personne morale
11/03/2098
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Restauration de plats cuisinés à emporter et sur place également, boissons alcoolisées licence 3 - Fabrication et vente de plats cuisinés à emporter - Banquets, séminaires, animations musicales - Prise de participations dans toutes sociétés ainsi que la gestion de ces participations.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
57 AV VICTOR CAPOUL 32600 PUJAUDRAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
L'ENFANT GATE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
L'Isle-Jourdain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
42214110100010
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Restauration de plats cuisinés à emporter et sur place également, boissons alcoolisées licence 3 - Fabrication et vente de plats cuisinés à emporter - Banquets, séminaires, animations musicales - Prise de participations dans toutes sociétés ainsi que la gestion de ces participations.
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Autres Activités
RESTAURATION DE PLATS CUISINES A EMPORTER SUR PLACE BOISSONS ALCOOLISEES LICENCE 3 FABRICATION VENTE DE PLATS CUISINES A
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Adresse
57 AV VICTOR CAPOUL
32600 , PUJAUDRAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4103
Date d'ajout
16/10/2019
Description
La société est réduite à un actionnaire unique à compter du 01/10/2019. Changement de président à compter du 01/10/2019 : - Partant : BACH Bernard, Président - Nouveau : CANDELON William, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3563
Date d'ajout
11/09/2019
Description
Transformation de la société à compter du 01/08/2019 : - Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) - Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative au dirigeant à compter du 01/08/2019 : - Changement de qualité : BACH Bernard, Gérant devient Président de la société sous sa forme par actions
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).