Entreprise : FINANCIERE NOISETTE - SIREN 422 137 240
Identité
Dénomination
FINANCIERE NOISETTE
SIREN (siège)
422 137 240
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1999
Début d’activité
09/03/1999
Date de fin de la personne morale
09/03/2098
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans toutes société ou entreprises industrielles ou commerciales par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, gestion, l'expertise, le conseil, la formation, l'analyse, la recherche et le développement en mécanique et matériaux.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
577632 EUR
Adresse du siège
136 RUE DE CRIEL 38500 VOIRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS EMMANUELLE
Nom d'usage
SAINT SUPERY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Voiron
Nom, Prénom(s)
SAINT SUPERY EMMANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Voiron
Dénomination
Cabinet SERAPIONE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montbonnot-Saint-Martin
Dénomination
SARL AUDIT EURHALP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/1999
Siret
42213724000020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toutes société ou entreprises industrielles ou commerciales par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, gestion, l'expertise, le conseil, la formation, l'analyse, la recherche et le développement en mécanique et matériaux.
Autres Activités
Prise de participation dans toutes société ou entreprises industrielles ou commerciales par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, gestion, l'expertise, le conseil, la formation, l'analyse, la recherche et le développement en mécanique et matériaux.
Adresse
136 RUE DE CRIEL
38500 , VOIRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/1999
Siret
42213724000012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RTE DE SAINT-QUENTIN
38210 , TULLINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/000165
Date d'ajout
08/01/2018
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du ZI 38210 TULLINS au 136 Rue de Criel 38500 VOIRON à compter du 05/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/004877
Date d'ajout
25/04/2002
Description
-Mise en conformité des stauts de la société avec les dispositions légales en vigueur notamment celles de la Loi n° 2001 420 du 15.05.2001et celles du Code de Commerce résultant de l'Ordonnance du 18.09.2000. Dépôt le 26.03.2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 10.03.1999 LA TERRE DAUPHINOISE du 17.03.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).