Entreprise : COMPAGNIE MINIERE OR - COMINOR - SIREN 422 123 984
Identité
(Entreprise radiée le 01/08/2022)
Dénomination
COMPAGNIE MINIERE OR - COMINOR
Sigle
COMINOR
SIREN (siège)
422 123 984
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2000
Fermeture de l'établissement - 42212398400052
- Date d'effet de la fermeture : 25/07/2022
Fermeture de l'établissement - 42212398400011
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2000
Fermeture de l'établissement - 42212398400029
- Date d'effet de la fermeture : 04/06/2007
Fermeture de l'établissement - 42212398400037
- Date d'effet de la fermeture : 18/01/2013
Fermeture de l'établissement - 42212398400045
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2017
Date de fin de la personne morale
06/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
2119.75 EUR
Adresse du siège
19 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ceccarelli FABIO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Nom, Prénom(s)
Nasr KARIM , MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Dénomination
KPMG AUDIT IS SAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
KPMG AUDIT ID
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/03/1999
Siret
42212398400011
Code APE
741J
Adresse
39 QUAI ANDRE CITROEN
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MIRABEAU 39 A 43
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42212398400052
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La détention et la gestion de participations dans toutes sociétés, groupements ou entités, français ou étrangers, propriétaires ou titulaires ou souhaitant acquérir des actifs ou droits miniers.
Adresse
19 BD 19 boulevard Malesherbes
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/2007
Siret
42212398400037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
33 RUE LA FAYETTE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/2013
Siret
42212398400045
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
4 RUE D AGUESSEAU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4-14
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2000
Siret
42212398400029
Code APE
741J
Adresse
2 RUE PAUL DAUTIER
78140 , VELIZY-VILLACOUBLAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B1396262
Date d'ajout
04/05/2023
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 20-04-2023 infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 ayant ouvert une procédure de liquidation Judiciaire, et statuant à nouveau : dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007B1396260
Date d'ajout
27/03/2023
Description
ORDONNANCE DU 10-01-2023 - du Premier Président de la Cour d'appel de Paris arrêtant l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2022
Numéro d'observation
2007B1396258
Date d'ajout
15/09/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 15/09/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202201641, date de cessation des paiements le 27/09/2021, et a désigné : juge commissaire M. Antoine Cachin liquidateur SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié 19 rue Lantiez 75017 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
2007B1396255
Date d'ajout
01/08/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2007B1396246
Date d'ajout
23/06/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 21-06-2022
Numéro d'observation
2007B1396248
Date d'ajout
23/06/2022
Description
associé unique : LA MANCHA HOLDING S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège est situé au 31-33 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B164842
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/07/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).