Entreprise : SIMOES TRANSPORTS - SIREN 422 082 958
Identité
Dénomination
SIMOES TRANSPORTS
SIREN (siège)
422 082 958
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2001
Date de fin de la personne morale
05/06/2098
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
145 AV CHARLES ROUXEL 77340 PONTAULT-COMBAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREIRE SIMOES , ROGERIO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Pontault-Combault
Dénomination
QUARANTA Marc
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pontault-Combault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/02/1999
Siret
42208295800022
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public de marchandises national et in- ternational, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur.
Adresse
145 AV 145 Avenue Charles Rouxel
77340 , Pontault-Combault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/02/1999
Siret
42208295800014
Code APE
602L
Adresse
7 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17431
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 18/12/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Virginie Laure . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17431
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
20398
Date d'ajout
14/10/2013
Description
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé en date du 14/10/2013 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2013J00365 date de cessation des paiements le 14/10/2013 et a désigné liquidateur SELARL Archibald représentée par Me Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/06/2001
Description
Historique des observations depuis le 06/06/2001 : Acte constitutif déposé au Greffe du Tribunal de Commerce MEAUX le 15.3.1999. Transfert du siège social à compter du 1.12.2000 publié dans LE PARISIEN. Ancien siège social : 7, Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à (77400) LAGNY SUR MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).