Entreprise : LE BES - SIREN 422 062 109
Identité
Dénomination
LE BES
SIREN (siège)
422 062 109
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1999
Début d’activité
01/03/1999
Date de fin de la personne morale
07/03/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, administration et exploitation de tout immeuble, notamment d'un immeuble sis à St Chely d'Apcher, 102, rue Th Roussel
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
180000 EUR
Adresse du siège
LA CHALDETTE 48310 BRION FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Chaldette
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUES URBAIN , JEAN , BAPTISTE , LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Brion
Nom, Prénom(s)
JACQUES FRANCINE , ISABELLE
Nom d'usage
GAUTHIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Saint-Chely d'Apcher
Nom, Prénom(s)
JACQUES JEANINE
Nom d'usage
OSTY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Brion
Nom, Prénom(s)
JACQUES DAVID , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Gratentour
Nom, Prénom(s)
OSTY PHILIPPE , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Brion
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
42206210900026
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, administration et exploitation de tout immeuble, notamment d'un immeuble sis à St Chely d'Apcher, 102, rue Th Roussel
Adresse
LA CHALDETTE
48310 , BRION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Chaldette
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
42206210900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RTE DE BRASSAC
48200 , SAINT-CHELY-D'APCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1133
Date d'ajout
02/08/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/07/2019 : Modifié : JACQUES Urbain, Jean, Baptiste, Lucien, Gérant, demeurant la Chaldette 48310 Brion Modifié : GAUTHIER Francine, Isabelle, Gérant, Associé, demeurant 3 rue Gustave Pelisse 48200 Saint-Chely d'Apcher
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
610
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Modification relative aux associés à compter du 18/03/2017 : Nouveau : OSTY Philippe, Laurent, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : OSTY Jeanine, Gérante Associée indéfiniment responsable devient Gérante
Numéro d'observation
485
Date d'ajout
04/04/2017
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/12/2016 : Ancienne adresse : 21 route de Brassac 48200 Saint-Chely d'Apcher Nouvelle adresse : la Chaldette 48310 Brion Transfert du siège social à compter du 01/12/2016 : Ancienne adresse : 21 route de Brassac 48200 Saint-Chely d'Apcher Nouvelle adresse : la Chaldette 48310 Brion
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
11/01/2017
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/11/2016 : Nouveau : JACQUES David, Maurice, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : JACQUES Urbain, Gérant, Associé devient Gérant
Numéro d'observation
46
Date d'ajout
17/01/2012
Description
Régularisation des associés depuis la constitution de la société, le 29/01/1999 : JACQUES Urbain, Gérant et associé OSTY Jeanine, Gérante et associée JACQUES Rolland Victor Emile, Gérant et associé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : JACQUES Rolland Victor Emile, Gérant associé (décédé) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2011 : Nouveau : GAUTHIER Francine, Isabelle, Gérante associée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).