Entreprise : SCI RESEAU - SIREN 422 033 415
Identité
Dénomination
SCI RESEAU
SIREN (siège)
422 033 415
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1999
Date de fin de la personne morale
10/03/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
18 RUE CHARLIE CHAPLIN 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUREAU DE FOURCHON 17 ET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD ANNE , ROSEMARY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
BELLEGARDE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42203341500015
Code APE
702A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'achat d'un immeuble de bureaux à usage locatif et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet social.
Adresse
18 RUE 17-18 rue Charles Chaplin - les Bureaux de Fourchon
13200 , Arles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1281
Date d'ajout
06/03/2009
Description
Changement d'un organe de procédure SUIVANT ORDONNANCE EN DATE DU 05/03/2009, A ETE NOMME MONSIEUR PHILIPPE GEST EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE TITULAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE PRECEDEMMENT DESIGNE. Date d'effet : 05/03/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
161
Date d'ajout
22/01/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11/01/2007, MR VIVIEN ERIC A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE.
Numéro d'observation
137
Date d'ajout
28/01/2004
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/01/2004 MR REMY BERNARD A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
2257
Date d'ajout
30/11/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25 OCTOBRE 2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A REPORTE AU 28 MARS 1999 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE : LA SARL GEI, 17-18 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES RCS ARLES 388 364 028 - 98 B 1 LA SARL MTB CONSULTANT, 7 RUE DU BAC, 78300 POISSY RCS VERSAILLES 350 064 242 (RADIEE) LA SARL CMI, 17-18 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES RCS ARLES 393 340 732 - 2000 B 130 SARL FORCE 7, 17-18 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES RCS ARLES 340 040 435 - 97 B 130 SARL TSF, 42 RUE THEODORE AUBANEL, 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER RCS ARLES 418 515 748 - 98 B 110 SA MIMI PINSON, 6 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES RCS ARLES 397 465 584 - 98 B 14 SARL ALB FINANCE, 19 ET 231 RUE VICTOR HUGO, 31127 BELLEGARDE RCS NIMES 388 134 934 - 92 B 629 SARL TECHNICAL SUPPORT FORCE, 7 RUE DU BAC, 78300 POISSY RCS VERSAILLES 422 210 187 - 99 B 917 SARL GTI, 3 AVE PAUL VERLAINE, 38100 GRENOBLE RCS GRENOBLE 397 737 339 - 94 B 770 SARL DAR, ROUTE DE PAU, 64300 ORTHEZ RCS PAU 388 148 405 - 92 B 371 SARL AMI ARTISANS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, 7 RUE DU BAC, 78300 POISSY - RCS VERSAILLES 339 657 918 - 94 B 2504 SARL INDEPENDANTS, 17-18 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES RCS ARLES 415 254 853 - 2000 B 97 SCI RESEAU, 17 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES RCS ARLES 422 033 415 - 99 D 18 MR ANDRE LAURENT BERNARD, 42 RUE THEODORE AUBANEL, 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER - NON IMMATRICULE AU RCS
Numéro d'observation
846
Date d'ajout
03/05/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26 AVRIL 2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : LA SOCIETE FORCE 7 GARONNE, LES BUREAUX DE LA CEPIERE, 3 CHEMIN DU PIGEONNIER DE LA CEPIERE, 31081 TOULOUSE CEDEX. RCS TOULOUSE 429 981 609 - 2000 B 120 CETTE MEME DECISION A NOMME MR FRANCIS GIRON COMME JUGE COMMISSAIRE, ME PIERRE JULIEN, 9 BLD V. HUGO, BP 26, 13151 TARASCON, COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR, FIXE PROVISOIREMENT AU 25 AVRIL 2001 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS & DECLARE COMMUNES LES MASSES ACTIVES ET PASSIVES DE CETTE SOCIETE AVEC CELLES DU GROUPE TSF A SAVOIR LES SOCIETES GEI, MTB CONSULTANT, CMI, FORCE 7, TSF, MIMI PINSON, ALB FINANCE, TECHNICAL SUPPORT FORCE, GTI, DAR, AMI ARTISANS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, INDEPENDANTS, RESEAU, MR ANDRE BERNARD, MJC DEVELOPPEMENT, ATIC CONSULTANTS ET AG2M CONSEILS.
Numéro d'observation
847
Date d'ajout
03/05/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26 AVRIL 2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : LA SOCIETE AG2M CONSEILS, 26 GRANDE RUE, 51520 SOGNY AUX MOULINS RCS CHALONS SUR MARNE 429 898 653 CETTE MEME DECISION A NOMME MR FRANCIS GIRON COMME JUGE COMMISSAIRE, ME PIERRE JULIEN, 9 BLD V. HUGO, BP 26, 13151 TARASCON, COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR, FIXE PROVISOIREMENT AU 25 AVRIL 2001 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS & DECLARE COMMUNES LES MASSES ACTIVES ET PASSIVES DE CETTE SOCIETE AVEC CELLES DU GROUPE TSF A SAVOIR LES SOCIETES GEI, MTB CONSULTANT, CMI, FORCE 7, TSF, MIMI PINSON, ALB FINANCE, TECHNICAL SUPPORT FORCE, GTI, DAR, AMI ARTISANS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, INDEPENDANTS, RESEAU, MR ANDRE BERNARD, MJC DEVELOPPEMENT, ATIC CONSULTANTS ET FORCE 7 GARONNE.
Numéro d'observation
784
Date d'ajout
25/04/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATIC CONSULTANTS, 43 RUE DES CHATAIGNIERS, 33380 BIGANOS RCS BORDEAUX 432 521 805 - 2000 B 1643 CETTE MEME DECISION A NOMME MR FRANCIS GIRON COMME JUGE COMMISSAIRE, ME PIERRE JULIEN, 9 BLD VICTOR HUGO, BP 26, 13150 TARASCON, EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR, FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 28 MARS 2001, ET DECLARE COMMUNE LES MASSES ACTIVES ET PASSIVES DE CETTE SOCIETE AVEC CELLES DU GROUPE TSF A SAVOIR LES SOCIETES GEI, MTB CONSULTANT, CMI, FORCE 7, TSF, MIMI PINSON, ALB FINANCE, TECHNICAL SUPPORT FORCE, GTI, DAR, AMI ARTISANS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, INDEPENDANTS, RESEAU, MR ANDRE BERNARD ET LA SOCIETE MJC DEVELOPPEMENT
Numéro d'observation
786
Date d'ajout
25/04/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MJC DEVELOPPEMENT, 351 BLD PASTEUR, 59500 DOUAI RCS DOUAI 428 801 005 CETTE MEME DECISION A NOMME MR FRANCIS GIRON COMME JUGE COMMISSAIRE, ME PIERRE JULIEN, 9 BLD VICTOR HUGO, BP 26, 13150 TARASCON, EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR, FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 11 AVRIL 2001, ET DECLARE COMMUNE LES MASSES ACTIVES ET PASSIVES DE CETTE SOCIETE AVEC CELLES DU GROUPE TSF A SAVOIR LES SOCIETES GEI, MTB CONSULTANT, CMI, FORCE 7, TSF, MIMI PINSON, ALB FINANCE, TECHNICAL SUPPORT FORCE, GTI, DAR, AMI ARTISANS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, INDEPENDANTS, RESEAU, MR ANDRE BERNARD ET LA SOCIETE ATIC CONSULTANTS.
Numéro d'observation
750
Date d'ajout
24/04/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : LA SARL GEI, 17.18 RUE CHARLES CHAPLIN, 1320O ARLES, RCS ARLES 388 364 028 - 98 B 1 SARL MTB CONSULTANT, 7 RUE DU BAC, 78300 POISSY RCS VERSAILLES 350 064 242 (RADIEE) SARL CMI, 17.18 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES RCS ARLES 393 340 732 - 2000 B 130 SARL FORCE 7, 17.18 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES RCS ARLES 340 040 435 - 97 B 130 SARL TSF, 42 RUE THEODORE AUBANEL, 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER, RCS ARLES 418 515 748 - 98 B 110. SA MIMI PINSON, 6 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES, RCS ARLES 397 465 584 - 98 B 14. SARL ALB FINANCE, 19 ET 21 RUE VICTOR HUGO, 30127 BELLEGARDE, RCS NIMES 388 134 934 - 92 B 629. SARL TECHNICAL SUPPORT FORCE, 7 RUE DU BAC, 78300 POISSY, RCS VERSAILLES 422 210 187 - 99 B 917. SARL GTI, 3 AVENUE PAUL VERLAINE, 38100 GRENOBLE, RCS GRENOBLE 397 737 339 - 94 B 770. SARL DAR, ROUTE DE PAU, 64300 ORTHEZ, RCS PAU 388 148 405 - 92 B 371. SARL AMI ARTISANS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE,7 RUE DU BAC,78300 POISSY RCS VERSAILLES 339 657 918 - 94 B 2504. SARL INDEPENDANTS, 17 18 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES, RCS ARLES 415 254 853 - 2000 B 97. SCI RESEAU, 17 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES, RCS ARLES 422 033 415 - 99 B 18. MR ANDRE LAURENT BERNARD, 42 RUE THEODORE AUBANEL, 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER, NON IMMATRICULE AU RCS. CETTE MEME DECISION MAINTIENT MR FRANCIS GIRON COMME JUGE COMMISSAIRE, NOMME ME PIERRE JULIEN, 9 BLD V. HUGO, BP 26, 13151 TARASCON, COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR, MAITIENT PROVISOIREMENT AU 26 SEPTEMBRE 2000 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS & ORDONNE L'ALLONGEMENT DES DELAIS DE DECLARATION DE CREANCES POUR UNE DUREE DE 1 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
12/02/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 8 FEVRIER 2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A ETENDU LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES GEI, CMI, MTB CONSULTANT ET FORCE 7 A : SOCIETE TSF, 42 RUE THEODORE AUBANEL, 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER, RCS ARLES 418 515 748 - 98 B 110. SOCIETE MIMI PINSON, 6 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES, RCS ARLES 397 465 584 - 98 B 14. SOCIETE ALB FINANCE, 19 ET 21 RUE VICTOR HUGO, 30127 BELLEGARDE, RCS NIMES 388 134 934 - 92 B 629. SOCIETE TECHNICAL SUPPORT FORCE, 7 RUE DU BAC, 78300 POISSY, RCS VERSAILLES 422 210 187 - 99 B 917. SOCIETE GTI, 3 AVENUE PAUL VERLAINE, 38100 GRENOBLE, RCS GRENOBLE 397 737 339 - 94 B 770. SOCIETE DAR, ROUTE DE PAU, 64300 ORTHEZ, RCS PAU 388 148 405 - 92 B 371. SOCIETE AMI, 7 RUE DU BAC, 78300 POISSY, RCS VERSAILLES 339 657 918 - 94 B 2504. SOCIETE INDEPENDANTS, 17 18 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES, RCS ARLES 415 254 853 - 2000 B 97. SCI RESEAU, 17 RUE CHARLES CHAPLIN, 13200 ARLES, RCS ARLES 422 033 415 - 99 B 18. MR ANDRE LAURENT BERNARD, 42 RUE THEODORE AUBANEL, 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER, NON IMMATRICULE AU RCS. CETTE MEME DECISION MAINTIENT MR FRANCIS GIRON COMME JUGE COMMISSAIRE, ME PIERRE JULIEN, 9 BLD V. HUGO, BP 26, 13151 TARASCON, COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS & FIXE AU 26 SEPTEMBRE 2000 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).