Entreprise : SWEDEPONIC FRANCE - SIREN 422 020 412
Identité
Dénomination
SWEDEPONIC FRANCE
SIREN (siège)
422 020 412
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1999
Date de fin de la personne morale
09/03/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
48 IMP DES EGLANTIERS 34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DES PINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIGNET THIERRY , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
CHAVENAY
Nom, Prénom(s)
BRATTWALL JAN , HAKAN , CHRISTER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
TROLLHATTAN (SUEDE)
Nom, Prénom(s)
DELRIEU JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
JONSSON ULF , TOMMY
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
1410 WATERLOO (BELGIQUE)
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
EXCO A2A LANGUEDOC
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/06/1999
Siret
42202041200017
Code APE
158R
Origine du fonds
Création
Activité principale
Là trituré et le conditionnement de poivres, épices, aromates, vanille, plantes à infusion et de tous conditionnements et assaisonnements.
Adresse
48 IMP DES EGLANTIERS
34980 , SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DES PINS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2000
Siret
42202041200025
Code APE
158R
Adresse
LD ROQUE LONGUE
34520 , LE CAYLAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9181
Date d'ajout
02/05/2012
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Cessation complète d'activité - Art R123-125 du Code de Commerce. Date d'effet : 02/05/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3824
Date d'ajout
23/03/2004
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : SOCIETE EXCO A2A LANGUEDOC DEMEURANT PIT DE LA POMPIGNANE RUE DE LA VIEILLE POSTE MONTPELLIER REPRESENTEE PAR MR LAURENT MUNOZ SIEGE DE LA LIQUIDATION : AU DOMICILE DU LIQUIDATEUR Date d'effet : 31/10/2003
Numéro d'observation
3710
Date d'ajout
22/03/2004
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS LIEUDIT ROQUE LONGUE 34520 LE CAYLAR RCS CLERMONT L'HERAULT 2000 B 380 Date d'effet : 31/10/2003
Numéro d'observation
12841
Date d'ajout
12/12/2003
Description
MR ARTIGUES MICHEL EST REVOQUE DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. Date d'effet : 30/09/2003
Numéro d'observation
5778
Date d'ajout
16/06/2003
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE DES CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 25/10/2002
Numéro d'observation
5781
Date d'ajout
16/06/2003
Description
EN CONFORMITE AVEC LA LOI NRE DU 15 MAI 2001, LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE EST ASSUMEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, MR JONSSON ULF TOMMY MR ARTIGUES MICHEL PIERRE GUILHEM, DIRECTEUR GENERAL, PREND LE TITRE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE Date d'effet : 31/12/2001
Numéro d'observation
3508
Date d'ajout
19/03/2002
Description
FUSION ABSORPTION DE LA SA AGRO-CONCEPT, RCS CRETEIL B 392 972 808 AU PROFIT DE LA SA SWEDEPONIC FRANCE Date d'effet : 31/12/2001
Numéro d'observation
9277
Date d'ajout
27/08/2001
Description
NOMINATION DE M. JONSSON ULF (ADMINISTRATEUR) EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE M. ANDRE (SAMI). NOMINATION DE M. BRATTWALL CHRISTER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE M. ANDRE (SAMI). Date d'effet : 26/12/2000
Numéro d'observation
8729
Date d'ajout
13/08/2001
Description
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL : EXTENSION DE L'ACTIVITE A LA TRITURE ET AU CONDITIONNEMENT DE POIVRES, EPICES, AROMATES, VANILLE, PLANTES A INFUSION ET DE TOUS CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS. Date d'effet : 06/11/2000
Numéro d'observation
11109
Date d'ajout
26/10/2000
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL ANCIEN: 250.000 FRS ; NOUVEAU : 3.000.000 FRS Date d'effet : 20/04/2000
Numéro d'observation
6546
Date d'ajout
02/06/2000
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE LIEUDIT ROQUE LONGUE 34520 LE CAYLAR RCS CLERMONT L'HERAULT 2000 B 380 Date d'effet : 15/03/2000
Numéro d'observation
7208
Date d'ajout
27/07/1999
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUR CREATION ETABLISSEMENT PRINCIPAL : DOMAINE DES PINS 48 IMPASSE DES EGLANTIERS ST CLEMENT LA RIVIERE 34980 SAINT GELY DU FESC ACTIVITE PRINCIPALE : LA CULTURE, LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS AGRICOLES, LA CONSTRUCTIO, L'ACQUISITION ET L'EXPLOITA- TION DE TOUS MOYENS ET OUTILS DE PRODUCTION, LA DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES EN FRANCE ET A L'ETRANGER Date d'effet : 24/06/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457 347.05 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).