Entreprise : LES NOUVEAUX RESTOS - SIREN 421 987 207
Identité
Dénomination
LES NOUVEAUX RESTOS
SIREN (siège)
421 987 207
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1999
Date de fin de la personne morale
03/03/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
241 D'306 77240 VERT-SAINT-DENIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FONTAINE RONDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOULIN GHISLAINE , ODETTE
Nom d'usage
BEAUGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Vigneux-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42198720700014
Enseigne
L'ATTAQUE DU COURRIER DE LYON
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Café hotel restaurant
Adresse
241 D'306
77240 , VERT-SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FONTAINE RONDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
20/07/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 20/07/2009 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 07/01/2008 nommant SCP COUDRAY ANCEL représentée par Me Yves COUDRAY 50, boulevard Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 MELUN en qualité de liquidateur en remplacement de Me Yves COUDRAY
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
21/02/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 20/02/2006 prononçant la faillite personnelle de M BEAUGE Jean Marc Philippe pour une durée de quinze années
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/02/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 20/02/2006 décidant que les dettes de la personne morale seront supportées par M. BEAUGE Jean Marc Philippe
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/04/2004
Description
: Par Jugement en date du 19/04/2004 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé MME MOULIN Ghislaine Odette épouse BEAUGE en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
20/04/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/04/2004 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE 'LE DAUPHIN' 77000 MELUN
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/02/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 16/02/2004 prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
19/01/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/01/2004 prolongeant la période d'observation pour une durée d'un mois
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/12/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 15/12/2003 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 16/06/2002. Juge Commissaire : M COULET Robert Représentant des Créanciers : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE 'LE DAUPHIN' 77000 MELUN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/03/1999
Description
Historique des observations depuis le 04/03/1999 : Pub.statuts : Le Pays Briard. Fonds acquis par achat au prix de 700.000frs à MR NAVARRO Dario RCS A 320 195 001 publicité achat: LE PAYS BRIARD du 26/02/1999 Oppositions: ORDRE DES AVOCATS, 2 avenue du Général Leclerc 77000 MELUN.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 19/04/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).