Entreprise : SCI DU VIGNOBLE BRICOUT - SIREN 421 979 071
Identité
(Entreprise radiée le 19/12/2019)
Dénomination
SCI DU VIGNOBLE BRICOUT
SIREN (siège)
421 979 071
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1999
Fermeture de l'établissement - 42197907100014
- Date d'effet de la fermeture : 05/07/2019
Date de fin de la personne morale
23/02/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1732583.08 EUR
Adresse du siège
59 RUE DE CRAMANT 51190 AVIZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCP BERKOWICZ RICHARD ET HENNEAU FRÉDÉRIC EN LA PERSONNE DE MAIT RE , BERKOWICZ , RICHARD
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
SAINT QUENTIN
Nom, Prénom(s)
MARTIN PIERRE , EDOUARD , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
BOUZY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/02/1999
Siret
42197907100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'achat, la construction, l'entretien de tous immeubles et leur exploitation par voie de location, ladite activité ayant exclusivement un caractère civil. Et plus généralement la propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Adresse
59 RUE 59 rue de Cramant
51190 , AVIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15903
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Changement d'un organe de procédure Jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 17 NOVEMBRE 2022, désignant la SELARL A.J.C. (Me Nicolas TORRANO) en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan en remplacement de la SELARL A.J.C. ( Me Jean Luc MERCIER). Date d'effet : 17/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14040
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Radiation suivant PV du 05/07/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/09/2007
Description
Notification intergreffe MO Par jugement en date du 18/09/2007 le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a prononcé la liquidation judiciaire. Liquidateur : SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, Maitre CROZAT, 17 quai de la Villa 51200 EPERNAY.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
24/07/2007
Description
Jugement arrêtant le plan de cession Par jugement en date du 24/04/2007 le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a ordonné la cession des terres de la SCI BRICOUT au profit des sociétés "MOET et CHANONS" et "VRANKEN.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/03/2007
Description
Notification intergreffe MO Par jugement en date du 19/12/2006 le Tribunal de GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE a renouvel lé la période d'observation pour une durée de 6 mois. Nouvelle comparution : 20 mars 2007 à 10 H 00
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/08/2006
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Par jugement en date du 06/07/2006 le Tribunal de GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la fin de la période d'observation au 06/01/2007. Mandataire Judiciaire : SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, Maitre CROZAT, 17 quai de la Villa 51200 EPERNAY Administrateur : SCP BERKOWICZ-HENNEAU, Maitre BERKOWICZ, 5 boulevard Roosevelt 02100 ST QUENTIN, lequel aura mission de gérer et d'administrer la SCI DU VIGNOBLE BRICOUT aux lieu et place du gérant et disposera des pouvoirs les plus étendus conformément aux lois et règlements en vigueur. Nouvelle comparution : 19 septembre 2006 à 10 H 00
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/02/1999
Description
(Divers) Historique : NOMINATION DE LA SCP BERKOWICZ - HENNEAU - MAITRE RICHARD BERKOWICZ, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE JU- DICIAIRE AVEC POUR MISSION DE GERER ET ADMINISTRER LA STE AU LIEU ET PLACE DU GERANT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS RENOUVELABLE SUR REQUETE DE L'ADMINIS- TRATEUR. A COMPTER DU 30/01/2006.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).