Entreprise : DOMAINE D'ESCORPAIN - SIREN 421 969 619
Identité
Dénomination
DOMAINE D'ESCORPAIN
SIREN (siège)
421 969 619
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1999
Début d’activité
25/02/1999
Date de fin de la personne morale
15/03/2049
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La location, la prise en pension, le tourisme équestre, les activités de buvette, restauration, ventes diverses et de façon générale toutes opérations contribuant ou facilitant la réalisation des activités ci- dessus définies.
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD LA TROGNE 28270 ESCORPAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LA TROGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGUINET PIERRE , GERARD , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Laons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/02/1999
Siret
42196961900020
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
La location, la prise en pension, le tourisme équestre, les activités de buvette, restauration, ventes diverses et de façon générale toutes opérations contribuant ou facilitant la réalisation des activités ci- dessus définies.
Autres Activités
La location, la prise en pension, le tourisme équestre, les activités de buvette, restauration, ventes diverses et de façon générale toutes opérations contribuant ou facilitant la réalisation des activités ci- dessus définies.
Adresse
LD LA TROGNE
28270 , ESCORPAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LA TROGNE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/1999
Siret
42196961900012
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Activité principale
Gestion d'installations sportives
Adresse
HERVILLE
28270 , CHATAINCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7895
Date d'ajout
13/12/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 25/10/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
442
Date d'ajout
19/03/2008
Description
Suivant les décisions de l'Associé Unique du 15/02/2008, il a été décidé : - un changement de dénomination, à compter du 15/02/2008 : Ancienne mention : LA CAVALE (SARL). Nouvelle mention : LE DOMAINE D'ESCORPAIN. - un transfert du siège social et de l'établissement principal, à compter du 15/02/2008 : Ancienne adresse : HERVILLE 28270 CHATAINCOURT. Nouvelle adresse : Lieudit La trogne 28270 Escorpain.
Numéro d'observation
1908
Date d'ajout
05/01/2004
Description
SUIVANT ACTE DE MAITRE FINET, EN DATE DU 25 FEVRIER 1999, LA SOCIETE "LA CAVALE" ACQUIERT UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A MONSIEUR HERBERT DE TAXIS DU POET, MOYENNANT LE PRIX PRINCIPAL DE 250.000 FRANCS (SOIT 38.112,25 EUROS), POUR LEQUEL IL ETAIT IMMATRICULE AU RCS DE DREUX SOUS LE Nø 775 104 821. * MISE EN ACTIVITE SUITE A CET ACHAT * Date d'effet : 25/02/1999
Numéro d'observation
1914
Date d'ajout
05/01/2004
Description
LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES REUNIS LE 30 AOUT 2003, A : - PRIS ACTE DE LA DEMISSION DES FONCTIONS DE GERANTE DE MADAME ANNE DE BEAUPUY DE GENIS, EPOUSE AGUINET, A EFFET DU 1ER SEPTEMBRE 2003, MONSIEUR PIERRE AGUINET DEMEURE SEUL GERANT DE LA SOCIETE. - DECIDE DE REFONDRE LES STATUTS EN EURL, A EFFET DU 01/09/2003, APRES SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES. * Ancienne mention : SARL. * Nouvelle mention : EURL. Date d'effet : 01/09/2003
Numéro d'observation
1914
Date d'ajout
05/01/2004
Description
- DECIDE DE CLORE PAR ANTICIPATION AU 31 AOUT 2003, L'EXERCICE SOCIAL OUVERT LE 1ER JANVIER 2003, LEQUEL AURA DONC UNE DUREE DE 8 MOIS, - DECIDE QU'A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2003, LES EXERCICES SOCIAUX OUVERTS LE 1ER SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE SERONT CLOS LE 31 AOUT. * Ancienne mention : 31/12. * Nouvelle mention : 31/08.
Numéro d'observation
1198
Date d'ajout
25/08/2003
Description
NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ( A.G.O. ANNUELLE DU 30 JUIN 2003 ). Date d'effet : 30/06/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).