Entreprise : SCI L.2R - SIREN 421 952 839
Identité
Dénomination
SCI L.2R
SIREN (siège)
421 952 839
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1999
Début d’activité
17/01/1999
Date de fin de la personne morale
16/02/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1800 EUR
Adresse du siège
10 RUE BENOIT FRACHON 59188 SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAOUT ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
SAINT VAAST EN CAMBRESIS
Nom, Prénom(s)
RAOUT JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
YVRE LE POLIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/01/1999
Siret
42195283900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL.
Autres Activités
ACQUISITION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL.
Adresse
10 RUE BENOIT FRACHON
59188 , SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
801
Date d'ajout
27/04/2006
Description
REGULARISATION : SUITE A LA CESSION DE PARTS SOCIALES DEMISSION DE MR CHARPENTIER BRUNO DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT ASSOCIE Date d'effet : 09/07/2002
Numéro d'observation
966
Date d'ajout
07/06/1999
Description
NOMINATION DE MR BRUNO CHARPENTIER EN QUALITE DE CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE MR YVON LECLERCQ (DEMISSIONNAIRE) A COMPTER DU 04.05.99.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL SOCIAL : 1 800 EUROS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1800 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).