Entreprise : SCI CHM - SIREN 421 945 163
Identité
Dénomination
SCI CHM
SIREN (siège)
421 945 163
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1999
Début d’activité
17/02/1999
Date de fin de la personne morale
23/02/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat, propriété, cession, exploitation de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3978 EUR
Adresse du siège
127 AV DE LA REPUBLIQUE 63100 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARLES NICOLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Chamalieres
Nom, Prénom(s)
HEBRAS PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Aulnat
Nom, Prénom(s)
MAITRIAS CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Royat
Dénomination
CARLES HEBRAS MAITRIAS ARCHITECTES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/02/1999
Siret
42194516300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, propriété, cession, exploitation de tous biens immobiliers
Autres Activités
Achat, propriété, cession, exploitation de tous biens immobiliers
Adresse
127 AV DE LA REPUBLIQUE
63100 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/1999
Siret
42194516300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 PL D'ESPAGNE
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5559
Date d'ajout
15/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2011 : Changement de qualité : MAITRIAS Claude, devient Gérant associé Changement de qualité : CARLES Nicolas, devient Gérant associé Changement de qualité : HEBRAS Philippe, devient Gérant associé Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2011 : Ancienne adresse : 12 Place d'Espagne 63000 Clermont Ferrand Nouvelle adresse : 127 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand Transfert du siège social à compter du 01/01/2011 : Ancienne adresse : 12 Place d'Espagne 63000 Clermont Ferrand Nouvelle adresse : 127 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 26 100.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 978.92 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).