Entreprise : SCI SNOWMASS PARIS - SIREN 421 940 982
Identité
(Entreprise radiée le 25/10/2018)
Dénomination
SCI SNOWMASS PARIS
SIREN (siège)
421 940 982
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1999
Date de fin de la personne morale
15/02/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49 A 51
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dujardin JEAN , ARMEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Riviere DOMINIQUE
Nom d'usage
Dujardin
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Meek PHILIPP
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Nom, Prénom(s)
Dorn NANCY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Nom, Prénom(s)
Dujardin SANDRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Quesnel DOMINIQUE
Nom d'usage
Thomas
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Naudin FRANCOISE
Nom d'usage
Dujardin
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Clement JACQUELINE
Nom d'usage
Lallia
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1921
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dujardin PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dujardin STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Nom, Prénom(s)
Lallia ROMAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dujardin PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dujardin PAULINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dujardin BENEDICTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dujardin MARIE-AGNES
Nom d'usage
Capieu
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Caveirac
Nom, Prénom(s)
Dujardin BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dujardin GAETAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dujardin CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PHD ASSET MANAGEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PARMENTIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PHD CONSULTANTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/1999
Siret
42194098200018
Adresse
16 RUE AUBER
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/02/1999
Siret
42194098200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion et exploitation par bail de tout immeuble
Adresse
49 RUE 49-51 rue de Ponthieu
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49 A 51
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999D0068139
Date d'ajout
25/10/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-09-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999D0068130
Date d'ajout
18/07/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-06-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Quotidien Juridique DU : 11-07-2018, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).