Entreprise : SCI DU CHAMP DE FOIRE - SIREN 421 901 703
Identité
Dénomination
SCI DU CHAMP DE FOIRE
SIREN (siège)
421 901 703
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1999
Début d’activité
01/01/1999
Date de fin de la personne morale
22/02/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS A DIVES SUR MER RUE DU CHAMP DE FOIRE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
57930.63 EUR
Adresse du siège
RUE DU CHAMP DE FOIRE 14160 DIVES-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIVES SUR MER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAIE CHRISTIAN , PIERRE , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
DIVES SUR MER
Nom, Prénom(s)
HERBINIERE PAUL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
DIVES SUR MER
Nom, Prénom(s)
MAINE PASCAL , CLAUDE , GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
VARAVILLE
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE JEAN-SEBASTIEN , BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
ST LEGER DUBOSQ
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42190170300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS A DIVES SUR MER RUE DU CHAMP DE FOIRE
Autres Activités
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS A DIVES SUR MER RUE DU CHAMP DE FOIRE
Adresse
RUE DU CHAMP DE FOIRE
14160 , DIVES-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIVES SUR MER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2043
Date d'ajout
12/10/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/08/2007 : NOUVEAU : MAINE PASCAL CLAUDE GERARD, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : HERBINIERE PAUL MARIE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : PHILIPPE JEAN-SEBASTIEN BRUNO, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : HAIE CHRISTIAN PIERRE LOUIS, GÉRANT DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : SIRET : 421 901 703 00015 CODE NAF : 702C LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 380 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 57 930.63 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).