Entreprise : FEELINGS EUROPE - SIREN 421 869 603
Identité
Dénomination
FEELINGS EUROPE
SIREN (siège)
421 869 603
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1999
Date de fin de la personne morale
10/02/2098
Date de clôture
30/04
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU PRESSOIR 77370 MAISON-ROUGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FUNFROCK CATHERINE , MARIE , LUCIE
Nom d'usage
BOURREL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Maison-Rouge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42186960300033
Code APE
524R
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Editions sur tous supports
Adresse
6 RUE 6 Rue du Pressoir
77370 , Maison-Rouge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42186960300017
Code APE
524R
Adresse
BD DU CHEVALIER BAYARD
77100 , MEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLACE JEAN BOUIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2001
Siret
42186960300025
Code APE
524R
Adresse
64 RUE DU GENERAL LECLERC
77140 , NEMOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/07/2008
Description
: Radiation d'office effectuée par le greffier suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (article R.123-130 du code de commerce).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
24/07/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Provins du 24/07/2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
20/03/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Provins du 20/03/2008 nommant Sté Coudray-Ancel représentée par Me COUDRAY 50 boulevard Aristide Briand 77011 Melun en qualité de liquidateur en remplacement de Me COGNET
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/01/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Provins du 02/01/2008 nommant Mr Jacques BOURGEOISAT en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M. GADOT JC
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
30/03/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PROVINS du 30/03/2006 nommant Monsieur GADOT Jean Claude en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M. ANDREUX Patrice
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/06/2004
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 24.06.2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS A OUVERT UNE PROCEDURE DE LI- QUIDATION JUDICIAIRE. CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 15/01/2004. JUGE COMMISSAIRE / M. ANDREUX PATRICE LIQUIDATEUR ME COGNET 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/06/2003
Description
Historique des observations depuis le 10/06/2003 : Mention du 10/06/2003 : Transfert du siège social de (77140) NEMOURS, 64 Rue du Général Leclerc, à compter du 1.05.2003
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).