Entreprise : LERCO - SIREN 421 811 811
Identité
Dénomination
LERCO
SIREN (siège)
421 811 811
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1999
Date de fin de la personne morale
09/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE GRENOBLE 27000 EVREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROYER FRANCK , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Saint-Aubin-le-Vertueux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42181181100049
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services notamment de conseil en gestion et de coordination relatives à des opéra- tions de constructions et promotions immobilières.
Adresse
16 RUE 16 Rue Grenoble
27000 , Evreux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42181181100015
Code APE
742C
Adresse
RUE DU DOCTEUR LAILLER
27300 , BERNAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LE JARDIN PAVILLON 5K
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/1999
Siret
42181181100023
Code APE
742C
Adresse
11 RUE DU DOCTEUR OURSEL
27000 , EVREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2000
Siret
42181181100031
Code APE
742C
Adresse
1 COTE DE BEAUMESNIL
27270 , TREIS-SANTS-EN-OUCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MANOIR D'IRLANDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
55047
Date d'ajout
17/01/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 17/01/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 17/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31857
Date d'ajout
17/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux prononce en date du 17/03/2016 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 08/03/2016 , désigne liquidateur SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/09/2011
Description
- Date de cessation d'activité : 12/09/2011.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/09/2011
Description
: Mise en sommeil de la société à compter du 12.9.2011
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/2009
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/10/2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/12/1999
Description
Historique des observations depuis le 10/12/1999 : Immatriculation du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce de BERNAY - RCS 1999B9 - Mention du 04/04/2001 : Réimmatriculation du siège social au Greffe du Tribunal de Commerce de PONT AUDEMER - RCS 2000B1106 - à compter du 01.01.2000 (Suite à la suppression du Greffe de Bernay) - Mention du 11/03/2004 : Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 13.01.2004 Radiation à l'ancien siege JOURNAL PUBLICATEUR : EURE AGRICOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).