Entreprise : ESPACE MEDICAL SAINT RUF - SIREN 421 775 719
Identité
Dénomination
ESPACE MEDICAL SAINT RUF
SIREN (siège)
421 775 719
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1999
Début d’activité
08/01/1999
Date de fin de la personne morale
01/02/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition gestion par voie de location ou autrement d'un ensemble immobilier
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
921782.98 EUR
Adresse du siège
92 AV DE TARASCON 84000 AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER ST RUF
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNUSSET EMILIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Morieres-les-Avignon
Nom, Prénom(s)
BERNUSSET LUDIVINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Morieres-les-Avignon
Nom, Prénom(s)
BERNUSSET ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Paris 12
Nom, Prénom(s)
BONNEFOY-CUDRAZ MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Morieres-les-Avignon
Nom, Prénom(s)
CADIERE SYLVIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
CHAMBON CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
DI COSTANZO PASCALE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Barbentane
Nom, Prénom(s)
GARREL RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Châteaurenard
Nom, Prénom(s)
INGUIMBERTY CHANTAL
Nom d'usage
BERNUSSET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
MORIERES LES AVIGNON
Nom, Prénom(s)
LEOPOLD YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Villeneuve-les-Avignon
Nom, Prénom(s)
MANSOUR VICTOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1993
Commune de résidence
Vedène
Nom, Prénom(s)
ROCHER SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
RUYER JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
AVIGNON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/01/1999
Siret
42177571900014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion par voie de location ou autrement d'un ensemble immobilier
Autres Activités
Acquisition gestion par voie de location ou autrement d'un ensemble immobilier
Adresse
92 AV DE TARASCON
84000 , AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER ST RUF
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 046 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 921 782.98 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).