Entreprise : SCI ST JAMES - SIREN 421 683 293
Identité
Dénomination
SCI ST JAMES
SIREN (siège)
421 683 293
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1999
Début d’activité
23/12/1998
Date de fin de la personne morale
28/01/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition - construction - gestion et administration de tous biens immobiliers qui pourront devenir la propriété de la société tant en France qu'à l'étranger.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
478080.12 EUR
Adresse du siège
HARAS DU VIVIER 50480 CARENTAN-LES-MARAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Houesville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGROS JEANNINE
Nom d'usage
LECUYER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Carentan-les-marais
Nom, Prénom(s)
ROUE-LECUYER ETIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Carentan-les-marais
Nom, Prénom(s)
ROUE-LECUYER VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Sainte-mère-Eglise
Nom, Prénom(s)
ROUE-LECUYER ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Lyon 09
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/1998
Siret
42168329300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition - construction - gestion et administration de tous biens immobiliers qui pourront devenir la propriété de la société tant en France qu'à l'étranger.
Autres Activités
Acquisition - construction - gestion et administration de tous biens immobiliers qui pourront devenir la propriété de la société tant en France qu'à l'étranger.
Adresse
HARAS DU VIVIER
50480 , CARENTAN-LES-MARAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Houesville
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1845
Date d'ajout
29/07/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 20/07/2015 : Partant : LEGROS Jeanne, Gérant - Changement de qualité : LECUYER Jeannine, Associé devient Gérant, Associé - Modifié : ROUE-LECUYER Antoine, Associé - la gazette de la manche en date du 29/07/2015 - PV AG en date du 20/07/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1785
Date d'ajout
04/09/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du : 30/05/09- Nouveau : ROUE-LECUYER Etienne, Associé Société Civile-Nouveau : LECUYER Jeannine, Associé Société Civile-Nouveau : ROUE-LECUYER Vincent, Associé Société Civile-Nouveau : ROUE-LECUYER Antoine, Associé Société Civile- acte de Me GRAVELLE du 30/05/09-
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation d'office suite à la modification du ressort de la juridiction (Décret 2016-1186 du 30/08/2016) et au transfert du dossier du RCS Cherbourg au RCS Coutances (R. 743-165 du Code de Commerce)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).