Entreprise : FELISATTI FRANCE - SIREN 421 672 197
Identité
Dénomination
FELISATTI FRANCE
SIREN (siège)
421 672 197
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1999
Date de fin de la personne morale
01/02/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
LA CHARMILLE 16560 AUSSAC-VADALLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAL POZZO GIORGIO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Argenta (Italie)
Nom, Prénom(s)
FAVRE MARC , JEAN-PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Aussac-Vadalle
Nom, Prénom(s)
RAMMELAERE DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
LE HENANFF DIDIER , JEAN , GABRIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
CERVELLATI RINALDO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Ferrara (Italie)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/01/1999
Siret
42167219700017
Code APE
515H
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat et vente de tt matériel et outillage, toutes opérations financières, commerciales,industrielles se rattachant à l'objet
Adresse
La Charmille
16560 , Aussac-Vadalle - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4276
Date d'ajout
10/07/2014
Description
Radiation du RCS le 10/07/2014 avec effet au 28/10/2011 Jugement en date du 28/10/2011, le Tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6229
Date d'ajout
23/11/2011
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 28/10/2011, LE TRIBUNAL D'ANGOULEME A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE FELISATTI FRANCE (SAS) (PROCEDURE OUVERTE LE 21/09/2004 )
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/06/2010
Description
: Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 28/05/2010 nommant: Mr Pierre GAUTIER en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Jean-François VIEIRA
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/11/2008
Description
- Date de dissolution : 21/09/2004.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/04/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Angoulême du 03/04/2008 nommant Mr Jean-François VIEIRA en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Daniel BODIN Le Juge commissiaire suppléant étant : Mr Christian GARDILLOU en remplacement de Mr Jean-François VIEIRA
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/03/2006
Description
: MOD D'OFFICE DU 13/03/2006 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 26/01/2006 nommant M BODIN Daniel en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M FEYRIT Bernard Le Juge commissiaire suppléant étant : M VIEIRA Jean-François en remplacement de M CORTECCIA Laurent André
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/11/2004
Description
- Date de cessation d'activité : 21/09/2004.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/09/2004
Description
: MOD D'OFFICE DU 21/09/2004 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 21/09/2004 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 22/03/2003. Juge Commissaire : M FEYRIT Bernard Liquidateur : ME TORELLI Jean-François 17 rue de Perigueux 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 21/09/2004 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 04/01/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).