Entreprise : LE FLEURON - SIREN 421 645 144
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2022)
Dénomination
LE FLEURON
SIREN (siège)
421 645 144
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1999
Fermeture de l'établissement - 42164514400039
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2022
Fermeture de l'établissement - 42164514400013
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2022
Fermeture de l'établissement - 42164514400021
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2022
Date de fin de la personne morale
25/01/2023
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
56 RUE D HAUTPOUL 75019 PARIS 19 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
56-60
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Kutlu REHA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
De Talhouet De Boisorhand CHARLES
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Baggio YANN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
Charveriat ROSELYNE
Nom d'usage
de la Croix
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Favatier JEAN-BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
Leguelle JEAN , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Legueulle JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Chalret du Rieu CEDRIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
De Cointet de Fillain LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ETUDES ECONOMIQUES PAUL BRUNIER
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/12/1998
Siret
42164514400013
Code APE
8790B - Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Activité principale
Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Adresse
56 RUE D HAUTPOUL
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
56-60
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/12/1998
Siret
42164514400039
Code APE
8790B - Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Aménager, exploiter et entretenir une péniche appartenant aux œuvres hospitalières de l'ordre de malte que cette dernière met à disposition du GIE dans le cadre d'un bail au loyer de 1 franc par an, pendant toute sa durée, pour transformer en centre d'accueil destine à recevoir les personnes sans domicile fixe accompagnées éventuellement de leur animal et d'assurer la gestion de ce centre d'une manière générale, de réaliser toutes opérations financières, civile industrielles ou commerciales se rattachant directement à l'objet susvisé qui est lié à l'activité économique de ses membres, et ne peut avoir qu'un caractère accessoire par rapport à celle-ci (non commerciale).
Adresse
42 RUE 42 rue des Volontaires
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/1999
Siret
42164514400021
Code APE
8790B - Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Accueil et hébergement SDF
Adresse
PORT DE JAVEL HAUT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999C0001362
Date d'ajout
20/07/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999C0001357
Date d'ajout
01/06/2022
Description
Associé unique : LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE ASSOCIATION 42 rue des Volontaires 75015 Paris SIREN 309 802 205
Numéro d'observation
1999C0001356
Date d'ajout
01/06/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 16-02-2022
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).