Entreprise : SCI GENIUS - SIREN 421 626 391
Identité
(Entreprise radiée le 04/01/2019)
Dénomination
SCI GENIUS
SIREN (siège)
421 626 391
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1999
Date de fin de la personne morale
28/01/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
75 RUE MALANDRE 44119 TREILLIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINEL FRANCK , JACQUES , YVON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Treillières
Nom, Prénom(s)
LEROY ERIC , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/1999
Siret
42162639100013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
5 AV DES LORIOTS
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/01/1999
Siret
42162639100021
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, apport ou autrement
Adresse
75 RUE 75 rue Malandre
44119 , Treillières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/01/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/12/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-11-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Informateur Judiciaire DU : 23-11-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/06/2009
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de NANTES 44100 5 avenue des loriots à TREILLIERES 44119 75 Bis rue Malandre à compter du 1.9.2008
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/01/1999
Description
Historique : PUBLICITE DE CONSTITUTION : INFORMATE UR JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).