Entreprise : SARL EURYECE - SIREN 421 616 376
Identité
Dénomination
SARL EURYECE
SIREN (siège)
421 616 376
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1999
Début d’activité
15/01/2018
Date de fin de la personne morale
07/02/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Bureau d'études, d'ingénierie et de conseils en matière d'environnement, d'urbanisme et de développement rural.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
LA URNE 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU BOIS DES LOTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUCHIER ALEX , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Chaponost
Nom, Prénom(s)
GIRARD ROMAIN , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Montélimar
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/2018
Siret
42161637600057
Nom commercial
SARL EURYECE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
LA URNE
26130 , SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU BOIS DES LOTS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1998
Siret
42161637600040
Nom commercial
SARL EURYECE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Bureau d'études, d'ingénierie et de conseils en matière d'environnement, d'urbanisme et de développement rural.
Adresse
ZI DU BOIS DES LOTS
26130 , SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1998
Siret
42161637600016
Code APE
742C
Adresse
2 RUE DE L’EVECHE
26130 , SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1998
Siret
42161637600024
Code APE
742C
Adresse
LA MADELEINE
73340 , LESCHERAINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
42161637600032
Code APE
742C
Adresse
SAVOIE TECHNOLAC
73370 , LE BOURGET-DU-LAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/003264
Date d'ajout
27/12/2007
Description
Nomination de co-gérant(s) SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 2 JUILLET 2007 NOMINATION DE M. GIRARD ROMAIN EN QUALITE DE CO-GERANT M. FAUCHER GERARD DEVIENT CO-GERANT DEPOT D'ACTE N° 1889 DU 27/12/07 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 24/11/07 date d'effet : 01/07/2007
Numéro d'observation
F06/002832
Date d'ajout
08/11/2006
Description
Départ de co-gérant(s) SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 15 JUIN 2006 DEMISSION DE M. PHILIPPE GAMEN DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT M. GERARD FAUCHER RESTE SEUL GERANT DEPOT D'ACTE N° 1603 DU 08/11/06 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 30/09/06 date d'effet : 01/04/2006
Numéro d'observation
F06/002602
Date d'ajout
10/10/2006
Description
Suppression d'un établissement secondaire A COMPTER DU 01/05/06, SUPPRESSION DE L' ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS : LA MADELEINE - 73340 LESCHERAINES - RADIATION AU RCS DE CHAMBERY LE 05/10/06 date d'effet : 01/05/2006
Numéro d'observation
F04/001588
Date d'ajout
08/07/2004
Description
Nomination de co-gérant(s) SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 26 MAI 2004 NOMINATION DE M. FAUCHER GERARD EN QUALITE DE NOUVEAU CO-GERANT M. GAMEN PHILIPPE CONTINUERA D'EXERCER SES FONCTIONS EN QUALITE DE CO-GERANT MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL L'EXERCICE SOCIAL SE TERMINERA LE 31/12 AU LIEU DU 31/03 DEPOT D'ACTE N° 968 DU 08/07/04 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 12/06/04 date d'effet : 26/05/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
BODACC Nø 67 A PARU LE 06 AVRIL 1999 CERTIFICAT FAIT LE 06 AVRIL 1999 AU FONDS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).