Entreprise : SARL G.C.B. - SIREN 421 605 049
Identité
Dénomination
SARL G.C.B.
SIREN (siège)
421 605 049
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1999
Date de fin de la personne morale
27/01/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 LE BOURG 16440 ROULLET-SAINT-ESTEPHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULANGER GEOFFREY , RENE , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Barret
Nom, Prénom(s)
CHAN-PAO KIRIAN , JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Jurignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42160504900020
Code APE
602L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transport routier de marchandises pour le compte d'autrui,location de véhicules pour le transport routier de marchandises.
Adresse
7 Le Bourg n°7
16440 , Roullet-Saint-Estèphe - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42160504900012
Code APE
602L
Adresse
LE PARC
16300 , BARRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/04/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Angoulême du 23/03/2011 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/04/2011
Description
: Radiation d'office effectuée par le greffier suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (article R.123-130 du code de commerce).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/12/2008
Description
- Date de dissolution : 05/09/2002.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/03/2006
Description
: MOD D'OFFICE DU 14/03/2006 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 26/01/2006 nommant M COHEN Jean-Michel en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M JOLLET Jean-Michel Le Juge commissiaire suppléant étant : M VIEIRA Jean-François
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/09/2002
Description
- Date de cessation d'activité : 05/09/2002. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/09/2002
Description
: MOD.OFF.du 05.09.2002. Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 05/09/2002 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 24/07/2002. Juge Commissaire : M JOLLET Jean-Michel Liquidateur : ME TORELLI Jean-François 17 rue de Perigueux 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
24/07/2002
Description
: MOD D'OFFICE DU 24.7.2002 : Dépôt le 24/07/2002 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ANGOULEME.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 05/09/2002 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/01/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).