Entreprise : SCI DUPUY BERNARD - SIREN 421 576 117
Identité
Dénomination
SCI DUPUY BERNARD
SIREN (siège)
421 576 117
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1999
Début d’activité
24/12/1998
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
propriété gestion a titré civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de tte participation ds ttes stés et de tous autres biens meubles et immeu blés à quelque endroit qu'ils se trouvent.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
11600 EUR
Adresse du siège
RTE RD 734 17310 SAINT-PIERRE-D OLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE LA CLAIRIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD SYLVIE , DOMINIQUE
Nom d'usage
DUPUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Oléron
Nom, Prénom(s)
DUPUY RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Oléron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/12/1998
Siret
42157611700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété gestion a titré civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de tte participation ds ttes stés et de tous autres biens meubles et immeu blés à quelque endroit qu'ils se trouvent.
Autres Activités
propriété gestion a titré civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de tte participation ds ttes stés et de tous autres biens meubles et immeu blés à quelque endroit qu'ils se trouvent.
Adresse
RTE RD 734
17310 , SAINT-PIERRE-D OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE LA CLAIRIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7317
Date d'ajout
26/11/2009
Description
Réduction de capital à compter du 02/11/2009 Ancien : 176840,86 EUR Nouveau : 11600 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/11/2009 : Nouveau : DUPUY Richard, Associé Société Civile Modifié : DUPUY Sylvie Dominique, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001 "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :421.576.117.00012 NAF :6820B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).