Entreprise : SCI CLMS - SIREN 421 561 499
Identité
Dénomination
SCI CLMS
SIREN (siège)
421 561 499
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1999
Début d’activité
27/12/1998
Date de fin de la personne morale
03/02/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
479299.71 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU LYCEE 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME RAVY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE CHAT CHANTAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
PRISER MARIE-LOUISE
Nom d'usage
RAVY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
RAVY SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris 15
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/12/1998
Siret
42156149900011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
10 RUE DU LYCEE
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME RAVY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
921
Date d'ajout
17/02/2011
Description
Modification relative aux associés à compter du 30/10/2010 : Nouveau : RAVY Sylvain, Associé Société Civile Changement de qualité : RAVY Marie-Louise, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : LE CHAT Chantal, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 144 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 479 299.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).