Entreprise : SCI LA BOUGARDE - SIREN 421 549 239
Identité
Dénomination
SCI LA BOUGARDE
Sigle
S.C.I. LA BOUGARDE
SIREN (siège)
421 549 239
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1999
Début d’activité
10/12/1998
Date de fin de la personne morale
21/01/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS, LEUR ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT (ACTIVITE CIVILE), EXPLOITATION DIRECTE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100617 EUR
Adresse du siège
39290 OFFLANGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELTENRE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Apremont
Nom, Prénom(s)
GUELLE EVELYNE , PAULETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
les Premiers-Sapins
Nom, Prénom(s)
GUELLE JEAN-MARIE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Offlanges
Nom, Prénom(s)
GUELLE MARC , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Tassenières
Nom, Prénom(s)
JOLIAT MARIE-JOSE
Nom d'usage
GUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Offlanges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/1998
Siret
42154923900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS, LEUR ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT (ACTIVITE CIVILE), EXPLOITATION DIRECTE
Autres Activités
PROPRIETE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS, LEUR ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT (ACTIVITE CIVILE), EXPLOITATION DIRECTE
Adresse
39290 , OFFLANGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/000075
Date d'ajout
25/01/2002
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 67.077,52 EUROS A 100.617 EUROS NOMINATION DE MR GUELLE MARC EN QUALITE DE CO-GERANT SUIVANT ACTE DE LA SCP COSTE MAGLIOLI, NOTAIRE A DOLE EN DATE DU 28 DECEMBRE 2001 J.A.L.: LE JURA AGRICOLE ET RURAL DU 12 JANVIER 2002 date d'effet : 28/12/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 440 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 67 077.57 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).