Entreprise : ANTIGEL LINGERIE - SIREN 421 547 621
Identité
Dénomination
ANTIGEL LINGERIE
SIREN (siège)
421 547 621
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1999
Début d’activité
01/01/1999
Date de fin de la personne morale
18/01/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Créations, fabrication, commercialisation d'articles en soie naturelle, textile naturel ou artificiel pour les vêtements et sous vêtements.
Code APE
1414Z - Fabrication de vêtements de dessous
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
45 RUE SAINT PIERRE DE VAISE 69009 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURDET SYLVIA
Nom d'usage
DAUMAL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VELUT CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
DAUMAL JACQUES
Nom d'usage
DAUMAL
Qualité
59
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
PARIS 15
Dénomination
LISE CHARMEL INDUSTRIE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ORFIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42154762100019
Code APE
1414Z - Fabrication de vêtements de dessous
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de sous vêtements féminins, masculins, enfants, en tous tissus artificiels et maturels. Création, commercialisation de sous vêtements.
Adresse
45 RUE SAINT PIERRE DE VAISE
69009 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/075770
Date d'ajout
30/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/09/2021 arrêtant le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : La Selarl BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 69003 Lyon, la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître David-Emmanuel MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/061230
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F21/058435
Date d'ajout
22/07/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/07/2021 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/10/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F21/040327
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/05/2021 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/07/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F20/069622
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/11/2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/05/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F20/041100
Date d'ajout
05/08/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/08/2020 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître David-Emmanuel MEYNET 128 Rue Pierre Corneille 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F20/031455
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/06/2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/11/2020 en application de l'article 2 de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 et l'article 9 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F20/013509
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/02/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataires Judiciaires : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon et la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateurs judiciaires : La Selarl BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 69003 Lyon et Maître MEYNET Robert-Louis 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 24/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).