Entreprise : SCI LA ROUGETIERE - SIREN 421 544 602
Identité
Dénomination
SCI LA ROUGETIERE
SIREN (siège)
421 544 602
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
01/01/1999
Date de fin de la personne morale
31/12/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens d'immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
179889.84 EUR
Adresse du siège
18 RUE DE PARIS 61100 FLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT MADELEINE
Nom d'usage
VALLEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
Flers
Nom, Prénom(s)
VALLEE CHANTAL , MONIQUE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
VALLEE CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Montesson
Nom, Prénom(s)
VALLEE VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Vernouillet
Nom, Prénom(s)
VALLEE HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
Flers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42154460200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens d'immeubles.
Autres Activités
La gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens d'immeubles.
Adresse
18 RUE DE PARIS
61100 , FLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Flers a été rattaché au tribunal de commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 1 180 000.00 frf - nouveau montant : 179 889.84 eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).