Entreprise : MAGIC AXESS - SIREN 421 516 980
Identité
Dénomination
MAGIC AXESS
SIREN (siège)
421 516 980
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2003
Date de fin de la personne morale
22/06/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
627456 EUR
Adresse du siège
1 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR AREVA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GATINAUD JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
FABRE ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KREMER GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
VERBEKE FRANCK , MARC , AUGUSTE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/12/1998
Siret
42151698000032
Code APE
722C
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONCESSION DE LICENCES SUR BREVETS, MARQUES ET LOGICIELS, EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE LA SECURISATION ET DE L'AUTHENTIFICATION D'ECHANGES SUR RESEAUX INFORMATIQUES OU DE LA TELECOMMUNICATION - LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DE TOUS MATERIELS ET LOGICIELS METTANT EN OEUVRE CES DROITS - L'ACTIVITE DE FORMATION SUR TOUS PRODUITS COMMERCIALISES
Adresse
1 PL 1 Place DE LA COUPOLE - TOUR AREVA -
92084 , Paris la Défense CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR AREVA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2001
Siret
42151698000024
Code APE
722C
Adresse
18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1998
Siret
42151698000016
Code APE
722Z
Adresse
28 RUE JEAN JAURES
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
56640
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30/03/2018 , prononçant la rétractation du jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 25/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56640
Date d'ajout
30/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30/03/2018 , prononçant la rétractation du jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire , rendu le 25/10/2017
Numéro d'observation
27924
Date d'ajout
25/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 25/10/2017 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné Selas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 3/5/7 Avenue PAUL DOUMER 92500 Rueil-Malmaison .
Numéro d'observation
29745
Date d'ajout
21/10/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21/10/2008 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Bonay Alexandre-Robert , nom du liquidateur : SCP B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Becheret . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/10/2008
Numéro d'observation
39423
Date d'ajout
05/10/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE prononce en date du 05/10/2005 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2005J00950 , date de cessation des paiements le 29/09/2005 , désigne juge commissaire M. BONAY ALEXANDRE-ROBERT , liquidateur SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL MISSION CONDUITE PAR ME BECHERET 3-5-7 AVE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
39070
Date d'ajout
29/09/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE , en date du 29/09/2005
Numéro d'observation
21705
Date d'ajout
22/12/2004
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/10/2004
Numéro d'observation
10235
Date d'ajout
23/06/2003
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).