Entreprise : LE SURCOUF - SIREN 421 468 943
Identité
Dénomination
LE SURCOUF
SIREN (siège)
421 468 943
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1999
Début d’activité
01/02/2003
Date de fin de la personne morale
21/01/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'exposition et le négoce de tableaux, sculptures de toutes oeuvres d'art dans le respect de la législation en vigueur, accessoirement la location d'agencement et de matériels de restauration
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
LE HIAUTRE 14600 GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUQUES DIDIER , GERARD , LOUIS , GASTON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Gonneville-sur-Honfleur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2003
Siret
42146894300038
Nom commercial
LE CLIPPER
Enseigne
Le clipper
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exposition et le négoce de tableaux, sculptures de toutes oeuvres d'art dans le respect de la législation en vigueur, accessoirement la location d'agencement et de matériels de restauration
Adresse
LE HIAUTRE
14600 , GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/1999
Siret
42146894300012
Code APE
553A
Adresse
42 QUAI SAINTE CATHERINE
14600 , HONFLEUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
42146894300020
Code APE
553A
Adresse
10 RUE ST CLAIR
14600 , LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2177
Date d'ajout
22/07/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2008 : Partant : SA SA COMPTABILITE ASSISTANCE CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire Partant : DANNEPOND OLIVIER, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
337
Date d'ajout
13/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/12/2007 : Partant : FOUQUES Simone , Président Nouveau : FOUQUES Didier Gerard Louis Gaston, Président.
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
04/01/2006
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Transfert du siège et de l'ETS principal du 42 quai Ste Catherine 14600 Honfleur a le Hiautre 14600 Gonneville-sur-Honfleur. Date d'effet : 01/06/2005
Numéro d'observation
2124
Date d'ajout
15/11/2005
Description
Modification autre Suppression des activités bar brasserie crêperie restaurant vente à emporter de sandwiches et plats cuisinés avec effet rétroactif au 31.12.2004. Changement de président : Ancien : Mr Houde Christian, nouveau : Mme Fouques Simone à compter du 01.03.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).