Entreprise : SCI BOUAZIZ & CO - SIREN 421 436 163
Identité
(Entreprise radiée le 19/10/2020)
Dénomination
SCI BOUAZIZ & CO
SIREN (siège)
421 436 163
Date d'immatriculation au RNE
07/01/1999
Date de fin de la personne morale
06/01/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
105 RUE DES MONTS CLAIRS 92700 COLOMBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
105 A 107
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TIMON-DAVID ISABELLE , JACQUELINE , PIERRETTE
Nom d'usage
BOUAZIZ
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Colombes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/1999
Siret
42143616300016
Code APE
702C
Adresse
71 BD GAMBETTA
92700 , COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/1999
Siret
42143616300024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, gestion et ventes de biens immobiliers et fonciers et plus généralement toutes opérations civiles pouvant S'y rattacher
Adresse
105 RUE 105-107 Rue DES MONTS CLAIRS
92700 , Colombes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
105 A 107
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
60185
Date d'ajout
19/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58962
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : BOUAZIZ né(e) TIMON-DAVID ISABELLE JACQUELINE PIERRETTE, siège de la liquidation : 105-107 Rue DES MONTS CLAIRS 92700 Colombes, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés en date du 10/10/2020
Numéro d'observation
48957
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).