Entreprise : CONSEILS ESTIMATIONS TRANSACTIONS IMMOBILIERES AGRICOLES - SIREN 421 414 533
Identité
Dénomination
CONSEILS ESTIMATIONS TRANSACTIONS IMMOBILIERES AGRICOLES
Sigle
C.E.T.I.A.
SIREN (siège)
421 414 533
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1999
Date de fin de la personne morale
11/01/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE D'ALENCON 61250 SAINT-CENERI-LE-GEREI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Pezé le Robert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/05/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/01/1999
Siret
42141453300016
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence immobilière.
Adresse
RTE route d'Alençon
61250 , Saint Céneri le Gérei - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5629
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Radiation du RCS le 22/11/2018 avec effet au 14/05/2018 RADIATION D'OFFICE POUR CAUSE DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON DU 19/11/2018 CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE LE 14/05/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2149
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/05/2018, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE LA STE CONSEILS ESTIMATIONS TRANSACTIONS IMMOBILIERES AGRICOLES - SOCIETE EN LIQUIDATION (SARL) - A DESIGNE LA SELARL Xavier LEMEE prise en la personne de Maître Xavier LEMEE - 37/39, avenue de Quakenbruck - BP 263 - 61008 ALENCON CEDEX EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15/03/2018 Date d'effet : 14/05/2018
Numéro d'observation
4088
Date d'ajout
24/10/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 26/07/2016: Liquidateur : CHEVALLIER Dominique Le siège de la liquidation est fixé à : le Vieux Moulin 72140 Pezé le Robert Journal d'annonces légales : Ouest France en date du 10/09/2016.
Numéro d'observation
1953
Date d'ajout
29/08/2005
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Continuation de la Ste Malgré la perte de plus de la moitie du capital. Date d'effet : 08/07/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).