Entreprise : SCI JYD - SIREN 421 393 893
Identité
Dénomination
SCI JYD
SIREN (siège)
421 393 893
Date d'immatriculation au RNE
29/09/2001
Début d’activité
16/01/2020
Date de fin de la personne morale
28/09/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, vente, administration, exploitation de tous terrains ou immeubles ainsi que la location desdits, acquisition et la construction, l'échange, l'apport d'immeubles bâtis ou non bâtis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE BOUILLARGUES 30128 GARONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DRUMEZ LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2009
Commune de résidence
Bonlieu-sur-Roubion
Nom, Prénom(s)
DRUMEZ JEAN-YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Bonlieu-sur-Roubion
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/01/2020
Siret
42139389300035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, vente, administration, exploitation de tous terrains ou immeubles ainsi que la location desdits, acquisition et la construction, l'échange, l'apport d'immeubles bâtis ou non bâtis.
Autres Activités
Acquisition, vente, administration, exploitation de tous terrains ou immeubles ainsi que la location desdits, acquisition et la construction, l'échange, l'apport d'immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
20 RUE DE BOUILLARGUES
30128 , GARONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/2001
Siret
42139389300027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
137 RUE MARCEAU MARTIN
59128 , FLERS-EN-ESCREBIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42139389300019
Code APE
702C
Adresse
23 RUE DE LA VIEVILLE
62860 , SAUCHY-CAUCHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
791
Date d'ajout
31/01/2020
Description
Radiation du RCS le 31/01/2020 avec effet au 16/01/2020 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social 137 Rue Marceau Martin 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX au 20 Rue de Bouillargues 30128 GARONS à compter du 16/01/2020 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 29/01/2020 sous le numéro A2020/001208)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002227
Date d'ajout
29/01/2020
Description
A compter du 16.01.2020 : Modification relative aux associés de société civile : DRUMEZ Jean-Yves nom d'usage : DRUMEZ Jean-Yves devient Associé DRUMEZ Louis nom d'usage : DRUMEZ Louis devient Associé
Numéro d'observation
F20/002227
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 137 Rue Marceau Martin 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX (Greffe du Tribunal de Commerce de Douai) Nouveau siège social : 20 Rue de Bouillargues 30128 GARONS à compter du 16/01/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation suite au transfert du siège Socialet de l'établissement principal du 23 rué de la Viéville - Sauchy-Cauchy - 62860 Marquion à Flers-en-Escrebieux (59128) 137 rue marceau martin en date du 29.09.2001. - RÉF. Greffe d'Arras : 1999d7 (date début d'activité au greffe d'Arras : le 01.01.1999).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).