Entreprise : DALLAGES INDUSTRIELS CENTRE FRANCE - SIREN 421 381 401
Identité
Dénomination
DALLAGES INDUSTRIELS CENTRE FRANCE
Sigle
DICF
SIREN (siège)
421 381 401
Date d'immatriculation au RNE
05/01/1999
Début d’activité
04/01/1999
Date de fin de la personne morale
21/01/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
TX DE MACONNERIE GLE DALLAGE ET TTES ACT S Y RAPPORTANT
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
68 RUE LE GRAVEYRON 63310 SAINT-PRIEST-BRAMEFANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINS FERREIRA VALENTIN
Nom d'usage
MARTINS FERREIRA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Saint-Priest-Bramefant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1999
Siret
42138140100015
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
TX DE MACONNERIE GLE DALLAGE ET TTES ACT S Y RAPPORTANT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
LE GRAVEYRON
63310 , SAINT-PRIEST-BRAMEFANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
42138140100023
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dallages industriels
Adresse
16 RUE DES FUSILLES
03270 , HAUTERIVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16915
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2130
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du Liquidateur : MARTINS FERREIRA Valentin Le siège de la liquidation est fixé à : 16 impasse des Fusillés 03270 Hauterive Journal d'annonces légales : L ANNONCEUR LEGAL en date du 12/10/2017
Numéro d'observation
10058
Date d'ajout
23/10/2017
Description
Fermeture d'un établissement secondaire dans le ressort du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Numéro d'observation
3290
Date d'ajout
06/10/2017
Description
Radiation du RCS le 06/10/2017 avec effet au 30/09/2017 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).