Entreprise : VELOCE PARACHUTISME - SIREN 421 381 146
Identité
Dénomination
VELOCE PARACHUTISME
SIREN (siège)
421 381 146
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1999
Début d’activité
04/01/1999
Date de fin de la personne morale
12/01/2098
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes activités et services liés à l'informatique - internet sites web multimédias - développement jeux et logiciels - informatiques négoce - toutes activités liées au parachutisme - aux loisirs activités ludiques et sportives- négoce de matériels - la traduction de tous documents sur tous supports.
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Capital social
2880 EUR
Adresse du siège
AERODROME 05130 TALLARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAISON DE L'AIR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SORLIN DAMIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Gap
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1999
Siret
42138114600016
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités et services Lies à l'informatique - internet sites web multimédias - développement jeux et logiciels - informatiques négoce - toutes activités liées au parachutisme - aux loisirs activités ludiques et sportives- négoce de matériels - la traduction de tous documents sur tous supports.
Adresse
AERODROME
05130 , TALLARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAISON DE L'AIR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
913
Date d'ajout
25/03/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 19/02/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
776
Date d'ajout
15/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/05/2009 : Partant : ARS Emmanuel, Gérant(e)
Numéro d'observation
3887
Date d'ajout
31/12/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2007 : Nouveau : SORLIN Damien, GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).