Entreprise : SC FONCIERE DU MINAGE - SIREN 421 376 039
Identité
Dénomination
SC FONCIERE DU MINAGE
SIREN (siège)
421 376 039
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1998
Début d’activité
17/12/1998
Date de fin de la personne morale
29/12/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACHAT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER - LOCATION DES LOCAUX
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
43 AV FOCH 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GROUPE PUJOS SARL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE FONCIERE DES CHARENTES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/1998
Siret
42137603900028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER - LOCATION DES LOCAUX
Autres Activités
ACHAT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER - LOCATION DES LOCAUX
Adresse
43 AV FOCH
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1998
Siret
42137603900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
98 AV RAYMOND POINCARE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998D0433722
Date d'ajout
25/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24-04-2019 arrête le plan de cession au profit de : M.Georges Meurisse . Sous le n° JP 20190009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998D0433718
Date d'ajout
24/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23-04-2019, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL d'Exploitation Gargoulleau Minage, RCS Paris 403250632, dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun N° JP20190009, et a désigné : juge-commissaire M. Bernard Rossignol, maintient administrateur SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, avec mission d'administrer seul., date de cessation des paiements le 12-06-2017 et confirmant la désignation du liquidateur : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/02/2008
Description
JUGEMENT MODIFICATION PLAN DE CONTINUATION : PLAN DE REDRESSEMENT SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT TROPEZ EN DATE DU 09/10/2007
Numéro d'observation
77729
Date d'ajout
27/01/2004
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13.01.2004 LE TRIBUNALE DE COMMERCE DE SAINT TROPEZ A DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.LEHMANN FRANCOIS EN REMPLACEMENT DE M.GAZERIAN JACQUES
Numéro d'observation
60268
Date d'ajout
12/12/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST TROPEZ PAR JUGEMENT EN DATE DU 06.11.2003 A NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.GAZERIAN JACQUES EN REMPLACEMENT DE M.LUBERT PHILIPPE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
56331
Date d'ajout
28/12/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST TROPEZ PAR JUGEMENT EN DATE DU 11.09.2001 PROROGATION DE 8 MOIS DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro d'observation
56398
Date d'ajout
28/12/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST TROPEZ PAR JUGEMENT EN DATE DU 13.11.2001 PLAN DE REDRESSEMENT POUR UNE DUREE DE 10 ANS DES STES SNC LA BASTIDE ET STE CIVILE FONCIERE DE CHASTELAS, PUJOS SA EXTENSION PUJOS INTERNATIONAL SA, LES PANORAMAS SNC ET FONCIERE DU MINAGE SC ET FONCIERE DES CHARENTES SARL COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN UNE DUREE DE 10 ANS MAITRE MASSIANI 83990 ST TROPEZ
Numéro d'observation
79596
Date d'ajout
09/01/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST TROPEZ EN DATE DU 12 DECEMBRE 2000, A.. PRONONCE L'EXTENSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PUJOS INTERNATIONAL A LA SCI FONCIERE DU MINAGE JUGE COMMISSAIRE : M.LEHMANN, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M.LUBERT, REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE MASSIANI ROUTE DESSALINS MAS DU CAPON MAS C 83990 ST TROPEZ - ADMINISTRATEUR : MAITRE EZAVIN 1 RUE ALEXANDRE MARI 06000 NICE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).