Entreprise : SCEA DUMARCAY ET FILS - SIREN 421 373 739
Identité
Dénomination
SCEA DUMARCAY ET FILS
SIREN (siège)
421 373 739
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1999
Début d’activité
01/11/1998
Date de fin de la personne morale
05/01/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Polyculture, élevage
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
348838 EUR
Adresse du siège
LD LE PREUIL 18190 VALLENAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BIGNY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMARCAY JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Saint-Amand-Montrond
Nom, Prénom(s)
DUMARCAY BENOIT , PASCAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Saint-Amand-Montrond
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1998
Siret
42137373900018
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture, élevage
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne,Elevage de vaches laiti?res
Adresse
LD LE PREUIL
18190 , VALLENAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BIGNY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3156
Date d'ajout
02/08/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 01/06/2010 Ancien : 311454 EUR Nouveau : 348838 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2010 : Nouveau : DUMARCAY Benoit Pascal, Gérant(e) associé exploitant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
421
Date d'ajout
28/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Nouveau : DUMARCAY LUCETTE, Associé ne participant pas aux travaux Modifié : DUMARCAY MAURICE, Gérant devient associé non exploitant Changement de qualité : DUMARCAY Jean-Louis, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).